Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2007-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 1, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-11 fjernes Navne: RUNDDELEN SMØRREBRØD & CATERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Revisor: Kurt Bendix Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Stiftere: John Helmer Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-23 fjernes Direktion: John Helmer Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-15 tilføjes Revisor: Kurt Bendix Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 1, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-19 tilføjes Direktion: John Helmer Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive smørrebrødsvirksomhed, catering i forbindelse hermed samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Navne: RUNDDELEN SMØRREBRØD & CATERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Stiftere: John Helmer Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Vedtægter: 2002-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)