Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 37 d., 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-27 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Ulrich (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Direktion: Børge Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-27 fjernes Navne: WINCLICK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 37 d., 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 37 d., 7100 Vejle (offentliggjort 2007-01-30)
Den 2007-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 37 d., 7100 Vejle (offentliggjort 2007-01-30)
Den 2007-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 9, 7323 Give (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 9, 7323 Give (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 9, 7323 Give (offentliggjort 2002-07-19)
Den 2006-07-01 tilføjes Bestyrelse: Pia Østergård (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 fjernes Bestyrelse: Erik Lauridsen Ravn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-09-09)
Den 2002-09-09 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2002-09-09)
Den 2002-09-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 9, 7323 Give (offentliggjort 2002-07-19)
Den 2002-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 tilføjes Bestyrelse: Erik Lauridsen Ravn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Direktion: Børge Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Navne: WINCLICK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-27 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2402 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2002-05-28 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Vedtægter: 2002-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-10 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2402 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2002-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)