Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 51, st. th., 1311 København K (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 51, st. th., 1311 København K (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 tilføjes Direktion: Annette Michaela Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Direktion: Bo Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 tilføjes Legale ejere: Annette Michaela Johansen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Legale ejere: Bo Christiansen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 tilføjes Reelle ejere: Annette Michaela Johansen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Reelle ejere: Bo Christiansen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 fjernes Kontaktoplysninger: bo@bo-og-co.dk (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Hjemmeside: bo-og-co.dk (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-11-30 fjernes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-09-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-08-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 51, st. th., 1311 København K (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 8, 1. tv., 1964 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2020-12-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingemannsvej 8, 1. tv., 1964 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2018-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2016-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12 d., 1401 København K (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 tilføjes Hjemmeside: bo-og-co.dk (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2016-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: bo@bo-og-co.dk (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Vedtægter: 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2011-03-31 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2011-01-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2010-05-26)
Den 2010-06-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2010-05-26)
Den 2010-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2010-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12 d., 1401 København K (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2010-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 53, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 53, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 53, 2840 Holte (offentliggjort 2002-04-30)
Den 2004-05-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 53, 2840 Holte (offentliggjort 2002-04-30)
Den 2002-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Direktion: Bo Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2002-04-22 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-10 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Navne: BO & CO ApS (offentliggjort 2002-04-30)
Den 2002-04-21 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4862 (offentliggjort 2002-04-17)
Den 2002-04-10 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4862 (offentliggjort 2002-04-17)
Den 2002-04-22 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Legale ejere: Bo Christiansen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2002-04-10 tilføjes Reelle ejere: Bo Christiansen (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2002-04-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2002-04-10 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-04-17)
Den 2002-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)