Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bibranche | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2008-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: LIND EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2009-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SCANBAG A/S. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2009-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: LIND CAPITAL A/S. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2011-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE INVEST I ApS. (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2011-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: DJURSLANDS BANK A/S. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2012-02-29 sletter virksomheden Ejerskaber: LIND VALUE ApS. (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2012-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE INVEST III ApS. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2012-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE II ApS. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2012-06-07 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE INVEST II ApS. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2012-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: HEMONTO A/S. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2013-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: 4U-DEVELOPMENT A/S. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2013-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: SKJERN BANK A/S. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2013-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ARKIL HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2013-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SKAKO A/S. (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BLUE EQUITY MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LF SHARES ApS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2014-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE ApS. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2014-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Fondsmæglerselskabet Marselis A/S. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2014-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: LIND PRIVATE EQUITY ApS. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2014-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: SCANDINAVIAN PRIVATE EQUITY A/S. (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2014-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: IFTU ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2015-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE COMMODITIES A/S. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2015-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE ApS. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Molslinjen A/S. (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2015-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SKAKO A/S. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2015-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S. (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAJ INVEST HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-05-20 sletter virksomheden Ejerskaber: SCANDINAVIAN PRIVATE EQUITY A/S. (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Lind Value III ApS. (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2016-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Vandværket 1 ApS. (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE II ApS. (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2016-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE INVEST III ApS. (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Lind Value IIII ApS. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE ApS. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2017-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE INVEST III ApS. (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2017-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Lean Management ApS. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEAN MANAGEMENT K/S. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2018-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: LF Shares II ApS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSKE SHARE INVEST II ApS. (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2018-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: CI III US AIV Non-QFPF K/S. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Lyngby Kraftvarmeværk A/S. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Lyngby Kraftvarmeværk A/S. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Investment Opportunities A/S. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Investment Opportunities CIV I K/S. (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Investment Opportunities CIV I K/S. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Investment Opportunities A/S. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Lind Family Invest ApS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Lind Family Invest II ApS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LIND CAPITAL A/S. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CI III US AIV Non-QFPF Blocker K/S. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Investment Opportunities A/S. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Fondsmæglerselskabet Marselis A/S. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selected Car Investment 1 A/S. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 tilføjes Legale ejere: Henrik Lind (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-07-02 fjernes Legale ejere: Lind Invest II ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 tilføjes Legale ejere: Lind Invest II ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-10-10 tilføjes Legale ejere: Lind Invest NewCo ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-10-10 fjernes Legale ejere: Henrik Lind, Lind Invest NewCo ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2014-08-18 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2012-12-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 25, 14., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-07-18)
Den 2012-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 3, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-05-17)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 3, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2011-05-17)
Den 2011-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadion Allé 36, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadion Allé 36, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslehøjvej 2, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2010-10-01)
Den 2010-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er primært at være holdingselskab for et eller flere selskaber og i anden forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 tilføjes Vedtægter: 2010-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslehøjvej 2, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2010-10-01)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslehøjvej 2, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslehøjvej 2, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2010-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Stræde 9, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2008-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Stræde 9, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 17, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-13 fjernes Revisor: REBOFA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.920.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Revisor: REBOFA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2004-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.270.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 17, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2004-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbyparken 320, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2002-12-04)
Den 2003-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 813.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 573.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 373.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 310.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyparken 320, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2002-12-04)
Den 2002-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 109, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 fjernes Revisor: Klavs Klercke Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 275.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 109, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-20 tilføjes Direktion: Henrik Lind (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Lind (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2002-03-20 tilføjes Navne: LIND INVEST ApS (offentliggjort 2002-05-13)
Den 2002-03-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lind (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2002-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-03-20 tilføjes Revisor: Klavs Klercke Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Stiftere: Henrik Lind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-05-13)
Den 2002-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)