Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-03-01 fjernes Binavne: PTL KURSUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Suensonsvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-22 fjernes Navne: MARKET MANAGER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Stiftere: PTL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Bestyrelse: Audun Már Gudmundsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Direktion: Jóhann Magnússon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 fjernes Bestyrelse: Atul Shah (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Bestyrelse: Atul Shah (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 fjernes Bestyrelse: Stephen Kavanagh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 tilføjes Direktion: Jóhann Magnússon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-26 fjernes Direktion: Gitte Weiss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-03 tilføjes Bestyrelse: Stephen Kavanagh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-03 fjernes Bestyrelse: John Ytting Bak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 tilføjes Bestyrelse: Per Hallberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 fjernes Bestyrelse: Gerda Bach Bak (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Direktion: Gitte Weiss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 fjernes Direktion: John Ytting Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2002-07-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og kursusvirksomhed og dermed naturligt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Vedtægter: 2007-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Suensonsvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Suensonsvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-08-02)
Den 2005-01-20 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-23 tilføjes Bestyrelse: Gerda Bach Bak (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-23 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Holgersson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Suensonsvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-08-02)
Den 2004-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkegade 8, 1113 København K (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-18 tilføjes Direktion: John Ytting Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 fjernes Direktion: Jørgen Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkegade 8, 1113 København K (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2002-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 6, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-27 tilføjes Direktion: Jørgen Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 fjernes Direktion: John Ytting Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 tilføjes Navne: MARKET MANAGER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-26 fjernes Navne: PTL KURSUS A/S (offentliggjort 2002-04-23)
Den 2002-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 6, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-05 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Holgersson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Binavne: PTL KURSUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Direktion: John Ytting Bak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2002-07-11)
Den 2002-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Navne: PTL KURSUS A/S (offentliggjort 2002-04-23)
Den 2002-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Stiftere: PTL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)