Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2002-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DINTANDLÆGE-HAVNDAL ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: STUTTERI HØJAGERGAARD ApS. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2012-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STUTTERI HØJAGERGAARD ApS. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANISH PERFORMANCE HORSES ApS. (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-28 tilføjes Vedtægter: 2018-02-28 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-28 fjernes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-01-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 36, 8870 Langå (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 36, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 36, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-02 tilføjes Direktion: Bente Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og handelsvirksomhed samt gennem datterselskaber at drive tandlægevirksomhed, handel og håndværk og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2002-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Legale ejere: Bente Jensen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2002-04-02 tilføjes Navne: BENTE STEEN JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2002-04-17)
Den 2002-04-02 tilføjes Reelle ejere: Bente Jensen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2002-04-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2002-04-02 tilføjes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Stiftere: Bente Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-02 tilføjes Vedtægter: 2002-04-02 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2002-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-04-17)
Den 2002-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)