Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 32, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 fjernes Direktion: Knut Olav Kvinge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 fjernes Navne: KLI - INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Stiftere: PETER HOLM CONSULT ApS, LYKKE HOLDING, KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, salg og distribution af levnedsmidler, investering i aktier i selskaber, der opfylder selskabets formål samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Vedtægter: 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 32, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 32, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2006-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 32, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2006-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærbæk Havnegade 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2004-11-29)
Den 2006-01-09 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Direktion: Knut Olav Kvinge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 fjernes Direktion: Kaj Lykke Iversen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærbæk Havnegade 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2004-11-29)
Den 2004-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ernst Carlsens Vej 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ernst Carlsens Vej 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-09 tilføjes Direktion: Kaj Lykke Iversen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Navne: KLI - INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Stiftere: PETER HOLM CONSULT ApS, LYKKE HOLDING, KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)