Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-05 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-04-05 fjernes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2010-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Servicepartner Faaborg A/S. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2010-06-21 sletter virksomheden Ejerskaber: BRIAN HOLM FINANS ApS. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-02-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-02-08 tilføjes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-27 fjernes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-08-27 tilføjes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-08-22 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-07 tilføjes Direktion: Brian Berg Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-07 fjernes Direktion: Søren Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktiebesiddelse samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-07 tilføjes Navne: BRIAN HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2010-08-10)
Den 2010-07-06 fjernes Navne: E. S. HOLDING FAABORG ApS (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2010-07-07 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN LARSEN I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-07 tilføjes Vedtægter: 2010-07-07 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-21 tilføjes Legale ejere: Brian Berg Holm (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2010-06-21 tilføjes Reelle ejere: Brian Berg Holm (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2010-03-18 tilføjes Direktion: Søren Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-18 fjernes Direktion: Ebbe Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN LARSEN I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-03-18 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: L. Frandsensvej 8, 5600 Faaborg (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: L.Frandsensvej 8, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: L.Frandsensvej 8, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-26 tilføjes Direktion: Ebbe Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-26 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-03-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-03-26 tilføjes Navne: E. S. HOLDING FAABORG ApS (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2002-03-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-03-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2002-03-26 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-03-26 tilføjes Stiftere: Ebbe Sørensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2002-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)