Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2010-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gulleshøj 11, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Navne: ØRRITSLEV MASKINSTATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Stiftere: Preben Guldberg, Allan Johannes Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-09 fjernes Direktion: Allan Johannes Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-04-11 tilføjes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 fjernes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2007-11-23 tilføjes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gulleshøj 11, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gulleshøj 11, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gulleshøj 11, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-28 tilføjes Direktion: Allan Johannes Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive maskinstation og deraf følgende dispositioner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Hovedbranche: Landbrugsmaskinstationer (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2002-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Navne: ØRRITSLEV MASKINSTATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Stiftere: Preben Guldberg, Allan Johannes Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Vedtægter: 2002-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)