Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2008-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Allé 11, 19., 1749 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-22 fjernes Bestyrelse: Bent Erik Krogh Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Direktion: Bent Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-22 fjernes Navne: SØTOFTEGÅRD HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2005-09-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Wolfhagen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 fjernes Bestyrelse: Lars Pilgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, bygge- og investeringsvirksomhed, direkte eller igennem datterselskaber, og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 650.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 tilføjes Vedtægter: 2003-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 570.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Allé 11, 19., 1749 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rejsbygade 8, 1759 København V (offentliggjort 2002-04-30)
Den 2002-06-21 tilføjes Bestyrelse: Jørn Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 fjernes Direktion: Flemming Fredborg Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-23 fjernes Bestyrelse: Bent Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rejsbygade 8, 1759 København V (offentliggjort 2002-04-30)
Den 2002-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Bestyrelse: Bent Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Direktion: Flemming Fredborg Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2006-01-20)
Den 2002-04-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Navne: SØTOFTEGÅRD HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-21 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2386 (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-27 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2386 (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)