Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Sander Jørgensen | 25.04.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annemette Heller | 27.03.2002 | 25.04.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Olsen | 02.07.2003 | 05.01.2016 | formand |
Peter Sander Jørgensen | 25.04.2002 | 05.01.2016 | bestyrelse |
Linda Bruus Kirkegaard | 25.04.2002 | 05.01.2016 | bestyrelse |
Thomas Maarup | 25.04.2002 | 02.07.2003 | formand |
Kim Madsen | 27.03.2002 | 25.04.2002 | bestyrelse |