Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S STEVENAGE. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2016-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Investorgruppe Stevenage. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2019-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-04 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: soerensh@mail.dk (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Legale ejere: Niels Otto Erik Nielsen, Anne Overgaard Eidorff, Jan Bønnelykke Mathisen, Søren Adolph Gundersen, Søren Støvring, Erik Munk Jensen (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Navne: STEVENAGE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-07-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-15 fjernes Direktion: Søren Støvring (direktion) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Reliefvej 1, 4293 Dianalund (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reliefvej 1, 4293 Dianalund (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, st. tv., 1559 København V (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: soerensh@mail.dk (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-05-13 fjernes Kontaktoplysninger: Mail@housinggroup.dk (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, st. tv., 1559 København V (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2015-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: Mail@housinggroup.dk (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2014-11-20 tilføjes Legale ejere: Niels Otto Erik Nielsen, Anne Overgaard Eidorff, Jan Bønnelykke Mathisen, Søren Adolph Gundersen, Søren Støvring, Erik Munk Jensen (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2014-11-19 fjernes Legale ejere: Søren Støvring (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Søren Støvring (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2011-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-16)
Den 2011-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S Stevenage (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2011-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2011-04-04 tilføjes Vedtægter: 2011-04-04 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2011-04-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-16)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-18 tilføjes Direktion: Søren Støvring (direktion) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2006-09-18 fjernes Direktion: Jan Bønnelykke Mathisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2005-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-27 tilføjes Direktion: Jan Bønnelykke Mathisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Direktion: René Herman Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-25 tilføjes Direktion: René Herman Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-25 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Navne: STEVENAGE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-08-29 fjernes Navne: SCAN 215 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2002-04-12)
Den 2002-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-04 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Navne: SCAN 215 KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2002-04-12)
Den 2002-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-19)