Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 3, 1266 København K (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2002-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S CARDIFF. (offentliggjort 2002-04-12)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Cincinnatus ApS (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Ivan Andersen (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-04-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2012-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2012-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-22)
Den 2011-03-21 tilføjes Direktion: Ivan Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S Cardiff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Vedtægter: 2011-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2010-03-22)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2010-01-12)
Den 2010-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: Ivan Andersen, Jess Julin Ibsen, Niels Otto Erik Nielsen, Lars Boe Laumann, Erling Nielsen, Mads Henrik Koch Hansen, Kim Jolin Eriksen, Egon Harald Vinther, Peter Stæhr (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-06-02)
Den 2005-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 tilføjes Direktion: Jess Julin Ibsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Direktion: Antony Ashton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Navne: CARDIFF KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2002-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Stiftere: ESTATUM PROJEKTFORMIDLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-04-12)
Den 2002-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)