Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Loft | 06.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lund | 06.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Herløv Larsen | 06.12.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Herløv Larsen | 24.05.2004 | 05.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Høegh | 25.02.2003 | 06.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sørensen | 25.02.2003 | 06.12.2019 | formand |
Michael Penzien Facius | 19.03.2002 | 24.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ole Henrik Lund-Petersen | 19.03.2002 | 25.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Robert Koch-Nielsen | 19.03.2002 | 25.02.2003 | formand |