Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-23 fjernes Direktion: Anker Stensig Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-09-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-12 tilføjes Direktion: Anker Stensig Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2015-06-12 fjernes Direktion: Anders Stensig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2013-11-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-11-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 41, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2013-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 97, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 97, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 7. th., 7400 Herning (offentliggjort 2010-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje fast ejendom samt dermed tilknyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Vedtægter: 2010-12-08 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2010-12-08 fjernes Direktion: Anker Stensig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 7. th., 7400 Herning (offentliggjort 2010-02-09)
Den 2010-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 4, 7400 Herning (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2009-12-11 tilføjes Direktion: Anders Stensig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2009-12-11 fjernes Direktion: Else Marie Klippert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Legale ejere: AA PROPERTIES A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Reelle ejere: Steen Zaulich, Anker Stensig Andersen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Direktion: Else Marie Klippert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 4, 7400 Herning (offentliggjort 2006-05-01)
Den 2006-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@aaholding.dk (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2006-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 6, 2. th., 7400 Herning (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2005-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 6, 2. th., 7400 Herning (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2005-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2003-09-17)
Den 2005-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aaholding.dk (offentliggjort 2005-05-19)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Anker Stensig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 fjernes Direktion: Per Lykke Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Direktion: Per Lykke Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 fjernes Direktion: Anker Stensig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2003-09-17)
Den 2003-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Engdahlsvej 17, 7400 Herning (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2003-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdahlsvej 17, 7400 Herning (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2003-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Pedersgårdvej 67, 7400 Herning (offentliggjort 2002-05-02)
Den 2002-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pedersgårdvej 67, 7400 Herning (offentliggjort 2002-05-02)
Den 2002-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Direktion: Anker Stensig Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ENGDAHLSVEJ 17, HERNING ApS (offentliggjort 2002-05-02)
Den 2002-04-21 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4841 (offentliggjort 2002-04-05)
Den 2002-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-27 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4841 (offentliggjort 2002-04-05)
Den 2002-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2002-03-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-04-05)
Den 2002-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)