Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Johan Andersen | 15.08.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Victor Christoffersen | 01.04.2002 | 15.08.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Jørgen Fuglsig Knudsen | 28.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Birk Nielsen | 17.06.2004 | formand |
Henrik Johan Andersen | 15.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Fjelsted Sørensen | 31.05.2011 | 28.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Preben Rye | 15.08.2002 | 31.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Klavs Dahlgaard Hansen | 15.08.2002 | 17.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Torben Balle | 15.08.2002 | 05.03.2003 | formand |
Victor Christoffersen | 01.04.2002 | 15.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.04.2002 | 15.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Helen Mimi Janniche | 01.04.2002 | 15.08.2002 | bestyrelsesmedlem |