Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
FORSTENERGI ApS (CVR 12643500) | NORMAL | 25.03.2002 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FORSTENERGI ApS (CVR 12643500) | NORMAL | 25.03.2002 | 18.10.2007 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Niels Bent Hansen | 01.09.2011 | 30.06.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Lone Hansen | 01.09.2011 | 30.06.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MOLS NATURENERGI ApS (CVR 33379773) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 01.01.2011 | 100,00% | 100,00% |