Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Vedtægter | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 102, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-27 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Legale ejere: ML Sandberg ApS, NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 17. august 2023 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Reelle ejere: Marie-Louise Mølgaard Sandberg, Kent Wolfsen (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Stiftere: Michael Børglum Bjerregaard (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-09-05 Statstidende Dekret
Den 2023-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-17 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 17. august 2023 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-08-16 fjernes Navne: Galleri Sandberg ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-17 tilføjes Vedtægter: 2023-08-17 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-08-17 fjernes Direktion: Marie-Louise Mølgaard Sandberg (direktør) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2022-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-11-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2021-10-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2021-10-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-03-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 102, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 61, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af galleri og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2021-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2020-12-21 tilføjes Direktion: Marie-Louise Mølgaard Sandberg (direktør) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2020-12-21 fjernes Direktion: Kent Wolfsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-21 tilføjes Navne: Galleri Sandberg ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2020-12-20 fjernes Navne: KUNST OG RAMMER ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2020-12-14 tilføjes Legale ejere: ML Sandberg ApS, NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2020-12-13 fjernes Legale ejere: NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Reelle ejere: Marie-Louise Mølgaard Sandberg, Kent Wolfsen (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2020-12-13 fjernes Reelle ejere: Kent Wolfsen (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-30 fjernes Direktion: Michael Børglum Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-01 tilføjes Legale ejere: NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2011-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kent Wolfsen (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 61, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2011-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2010-10-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2002-05-08)
Den 2007-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravensgade 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 19, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2003-04-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 19, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2003-04-16)
Den 2003-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 19, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-18 tilføjes Direktion: Kent Wolfsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2002-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2002-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2002-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2002-04-18 tilføjes Vedtægter: 2002-04-18 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2002-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankelmarksgade 19, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-27 tilføjes Direktion: Michael Børglum Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2002-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-27 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2002-02-27 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2002-05-08)
Den 2002-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 tilføjes Navne: KUNST OG RAMMER ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2002-02-27 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2002-02-27 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2002-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2002-02-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 tilføjes Stiftere: Michael Børglum Bjerregaard (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2002-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2002-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-07)