Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marianne Juul Nymann(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marianne Juul Nymann | 15.07.1988 | C.F. Richs Vej 36, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
FA-L v/Frits Ahlefeldt | 25981979 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Fuglebakken Dyreklinik v/Marianne Nymann | 26532698 | Aktiv | Dyrlæger (750000) |
LARSEN'S FUGESERVICE ApS | 29616841 | NORMAL | Anden bygningsfærdiggørelse (433900) |
Viniversa | 41374535 | Aktiv | Detailhandel med drikkevarer (472500) |
Viniversa I/S | 30331125 | Aktiv | Detailhandel med drikkevarer (472500) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.08.2002 | 1,91 (km) | C.F. Richs Vej 36, 2000 Frederiksberg | Borups Alle 127, 2000 Frederiksberg |
Fuglebakken Dyreklinik v/Marianne Nymann. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.04.2002 (8206 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FUGLEBAKKEN 3 ApS | 27777406 |
FUGLEBAKKEN 3 HOLDING ApS | 27775209 |
FUGLEBAKKEN 5 RANDERS ApS | 34603294 |
FUGLEBAKKEN ApS | 30068009 |
Fuglebakken Dyreklinik v/Marianne Nymann | 26532698 |
Fuglebakken KFUM | 17853619 |
Fuglebakken Renseri og Skrædderi | 38129805 |
Fuglebakkens Ejerlaug | 36259183 |
Fuglebakkens Hybridlaug | 36565888 |
Fuglebakkevej 88 Holding ApS | 39659522 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Juul Nymann(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marianne Juul Nymann(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |