Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Formål | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-21 tilføjes Binavne: Skiltehuset A/S (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Bestyrelse: Jacob Sørensen (formand) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 fjernes Bestyrelse: Alf Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-19 fjernes Bestyrelse: Jacob Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Navne: GRENAA BIL-CENTER A/S (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-19 fjernes Navne: GRENAA BIL-CENTER AF 2002 A/S (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Vedtægter: 2020-01-20 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 fjernes Direktion: Jacob Sørensen (direktion) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-27 tilføjes Binavne: GBC Biler A/S, Bil-Center Grenaa A/S (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.689.816,00 (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 703.580,00 (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-02-25 tilføjes Vedtægter: 2019-02-25 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-02-24 tilføjes Vedtægter: 2019-02-24 (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Vedtægter: 2016-03-03 (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2014-02-27 tilføjes Legale ejere: TEAM GBC HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2014-02-27 tilføjes Reelle ejere: Alf Sørensen, Jacob Sørensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Direktion: Jacob Sørensen (direktion) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2009-02-23 fjernes Direktion: Karen-Lise Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Lindhardt Jacobsen (næstformand) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2008-01-07 tilføjes Direktion: Karen-Lise Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 fjernes Direktion: Poul-Erik Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med alle slags automobiler og automobiltilbehør herunder import og eksport, drive autoværksted samt forestå finansiering og investeringer samt enhver anden aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2008-01-07 tilføjes Vedtægter: 2008-01-07 (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 fjernes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2002-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 40, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-25 tilføjes Bestyrelse: Jacob Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2002-03-25 tilføjes Direktion: Poul-Erik Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2002-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Navne: GRENAA BIL-CENTER AF 2002 A/S (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2002-03-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-03-25 tilføjes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Stiftere: GBC Group A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-04-15)
Den 2002-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)