Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Brit Markussen | 24.06.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Iben le Nech Markussen | 24.06.2016 | 01.06.2017 | direktør |
Iben le Nech Markussen | 31.05.2012 | 23.06.2016 | adm. dir |
Frederik Gustav Wedell-Wedellsborg | 17.12.2004 | 26.01.2005 | direktion |
David Packness Meyer | 17.12.2004 | 26.01.2005 | direktion |
Poul-Erik Markussen | 21.03.2002 | 31.05.2012 | direktion |
Elo Gunnar Hansen | 21.03.2002 | 11.07.2008 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Østergaard | 28.09.2017 | formand |
Brit Markussen | 15.09.2014 | bestyrelse |
Bo Leiberg Hansen | 31.05.2012 | bestyrelse |
Elo Gunnar Hansen | 11.07.2008 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Iben le Nech Markussen | 04.10.2010 | 15.09.2014 | bestyrelse |
Frederik Gustav Wedell-Wedellsborg | 11.07.2008 | 28.09.2017 | formand |
Poul-Erik Markussen | 11.07.2008 | 01.06.2017 | bestyrelse |
David Packness Meyer | 11.07.2008 | 04.10.2010 | bestyrelse |