Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lis Bøgelund Christensen | 30.10.2007 | 15.08.2012 | direktion |
Søren Poulsen | 25.03.2002 | 15.08.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lis Bøgelund Christensen | 31.03.2009 | 15.08.2012 | bestyrelse |
Søren Poulsen | 31.03.2009 | 15.08.2012 | bestyrelse |
Peter Tørsløv | 31.03.2009 | 06.01.2012 | bestyrelse |
Michael Hasløv Stæhr | 31.03.2009 | 06.01.2012 | bestyrelse |
Arne Sø Kristensen | 31.03.2009 | 06.01.2012 | bestyrelse |