Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 64, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-14 fjernes Direktion: Dan Otto Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-14 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 13. MARTS 2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Revisor: KONSULENT ERIK PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Stiftere: Susanne Lund Petersen, Susanne Birgitte Kristiansen, Steen Lund Kristiansen, Dan Otto Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2002-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 64, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-13 tilføjes Direktion: Dan Otto Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, financiering og investering, herunder eje aktier og anparter i andre virksomheder, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2002-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 13. MARTS 2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Revisor: KONSULENT ERIK PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Stiftere: Susanne Lund Petersen, Susanne Birgitte Kristiansen, Steen Lund Kristiansen, Dan Otto Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Vedtægter: 2002-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)