Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Svensson | 15.02.2005 | 12.06.2007 | direktion |
Michel Schoppe | 14.04.2004 | 15.02.2005 | direktion |
Christos Vassilios Liokouras | 19.02.2004 | 14.04.2004 | direktion |
Peter Alexander Kolmos Liokouras | 31.12.2002 | 19.02.2004 | direktion |
Jette Kolmos | 01.02.2002 | 31.12.2002 | direktion |