Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michel Petitjean | 06.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Diana Harkjær Bach | 06.07.2020 | formand |
Thomas Bach | 15.03.2002 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Diana Harkjær Bach | 14.09.2009 | 05.07.2020 | bestyrelse |
Sergio Canini | 15.03.2002 | 06.07.2020 | formand |
Thomas Fangel Poulsen | 15.03.2002 | 14.09.2009 | bestyrelse |