Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 35 c., 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 fjernes Direktion: Ulla de Wolff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 fjernes Navne: UDW HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 fjernes Stiftere: Ulla de Wolff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: Leo Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 35 c., 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 3, 7400 Herning (offentliggjort 2004-05-21)
Den 2010-08-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-08-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2009-01-09 tilføjes Revisor: Leo Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 3, 7400 Herning (offentliggjort 2004-05-21)
Den 2002-03-18 tilføjes Direktion: Ulla de Wolff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier/anparter i datterselskaber og ligeartet virksomhed samt formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Navne: UDW HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Stiftere: Ulla de Wolff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Vedtægter: 2002-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)