Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelvej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Bibranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Binavne: SBS NET ØST- OG MIDTJYLLAND ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-25 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Legale ejere: Thorkil Lodahl Madsen, Peter Munck Christensen, Henrik Caprani Winkel (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Navne: Produktionsselskabet af 12. september 2017 ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Stiftere: Thorkil Lodahl Madsen, Peter Munck Christensen, Henrik Caprani Winkel (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-02-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-22 fjernes Bestyrelse: Thorkil Lodahl Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-22 fjernes Direktion: Peter Munck Christensen (direktion) (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelvej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 66, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-12 tilføjes Navne: Produktionsselskabet af 12. september 2017 ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-09-11 fjernes Navne: FRONTIER-ADAPTOR PRODUKTION 2008 ApS (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-12 tilføjes Vedtægter: 2017-09-12 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Caprani Winkel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 66, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2013-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelvej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2009-06-07)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-01 tilføjes Bibranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at lave TV-produktioner. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2009-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2009-06-02 tilføjes Vedtægter: 2009-06-02 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2009-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelvej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2009-06-07)
Den 2009-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 66, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-06 tilføjes Bestyrelse: Henrik Caprani Winkel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-03-06 fjernes Bestyrelse: Jan Rene Reipuert Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-03-06 tilføjes Direktion: Peter Munck Christensen (direktion) (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2009-03-06 fjernes Direktion: Thorkil Lodahl Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-03-06 tilføjes Navne: FRONTIER-ADAPTOR PRODUKTION 2008 ApS (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2009-03-05 fjernes Navne: TV DANMARK ØSTJYLLAND 2002 ApS (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-05-01 tilføjes Legale ejere: Thorkil Lodahl Madsen, Peter Munck Christensen, Henrik Caprani Winkel (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Høg Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-06-20 fjernes Bestyrelse: Gunnar Kloppenborg Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-12-19 fjernes Bestyrelse: Lars Kaspersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-12-01 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Eskildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-03-15 fjernes Bestyrelse: Jens Ove Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-06-16 tilføjes Bestyrelse: Jens Ove Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-04-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Kaspersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-04-19 fjernes Bestyrelse: Claus Harald Hommelhoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-04-19 tilføjes Direktion: Thorkil Lodahl Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-04-19 fjernes Direktion: Peter Munck Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 66, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-25 tilføjes Bestyrelse: Claus Harald Hommelhoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-02-25 tilføjes Binavne: SBS NET ØST- OG MIDTJYLLAND ApS (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Direktion: Peter Munck Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-25 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Navne: TV DANMARK ØSTJYLLAND 2002 ApS (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2002-02-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-02-25 tilføjes Stiftere: Thorkil Lodahl Madsen, Peter Munck Christensen, Henrik Caprani Winkel (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2002-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-26)