Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Nedergaard(virk.: 6) | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 83,33 % |
Leif Bernt Guldborg(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % |
Henrik Stokholm Futtrup(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,11 % |
Mads Bonde Hansen(virk.: 12) | 0 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Finn Karlsen(virk.: 9) | 11,11 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Jens Sandahl Sørensen(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 7,69 % |
Ole Thisted(virk.: 25) | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
Per Lyngaa(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,11 % |
Søren Ravn Jensen(virk.: 19) | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % |
Bo Lybæk(virk.: 32) | 15,63 % | 15,63 % | 15,63 % | 28,13 % |
Ib Lindegaard Nielsen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Jakob Junker Jespersen(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Morten Schow(virk.: 10) | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Per Graven Nielsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Jørn Pedersen(virk.: 31) | 6,45 % | 6,45 % | 6,45 % | 9,68 % |
Vagn Grønbjerg(virk.: 8) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 37,50 % |
Niels Peter Raun(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,11 % |
Erik Arthur Schultz(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 36,36 % |
Carsten Busk(virk.: 3) | 0 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Gert Jørgensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Pct. | 8,77 % | 10,09 % | 10,09 % | 17,98 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Erik Arthur Schultz | 12.12.2000 | Carit Etlars Vej 7, 1814 Frederiksberg C |
Ole Thisted | 01.09.2002 | Solvej 12, 5250 Odense SV |
Niels Peter Raun | 22.12.2006 | Østergade 3, 5300 Kerteminde |
Leif Bernt Guldborg | ||
Carsten Busk | 01.01.2007 | Fuglslevvej 14, 8400 Ebeltoft |
Vagn Grønbjerg | 01.01.2007 | Hundstrupvej 29A, 5771 Stenstrup |
Finn Karlsen | 01.01.2007 | Hyldestub 25, 6470 Sydals |
Jens Sandahl Sørensen | 01.01.2007 | Kogsvej 3, 6270 Tønder |
Bo Lybæk | 01.01.2007 | Lindevang 4, 6200 Aabenraa |
Jørn Pedersen | 01.01.2007 | Ågårdvej 6, 6040 Egtved |
Michael Nedergaard | 16.06.2008 | |
Gert Jørgensen | 01.08.2008 | Bojskovvej 9, 6300 Gråsten |
Per Lyngaa | 01.09.2010 | Skansebakken 23A, 8400 Ebeltoft |
Henrik Stokholm Futtrup | ||
Per Graven Nielsen | 15.12.2015 | |
Jakob Junker Jespersen | 01.08.2018 | Kragsbjergvej 59, 5000 Odense C |
Morten Schow | 11.05.2019 | Formosavej 28, 2300 København S |
Søren Ravn Jensen | 06.12.2019 | Kongebrogade 68, 6000 Kolding |
Mads Bonde Hansen | 08.01.2020 | Kronprinsensgade 15, 5000 Odense C |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Food:RE:Formers | 41230649 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Kreative Hænder Kolding | 38458396 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Åvedvej 5, 6240 Løgumkloster | Åvedvej 5, 6240 Løgumkloster |
11.11.2011 | 75,89 (km) | Åvedvej 5, 6240 Løgumkloster | Jernbanegade 27, 6000 Kolding |
03.12.2013 | 0,86 (km) | Jernbanegade 27, 6000 Kolding | Skolegade 2D, 6000 Kolding |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 12.01.2016 og angivet som gældende fra 08.02.2002 (5060 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Fonden Agnethe Jørgensens Rejselegat til minde om min datter Pil | 35739343 |
Fonden Akademiet Fodbold Fulton | 33616961 |
Fonden Aktiv Weekend | 30145631 |
FONDEN ALDERSTRØST | 13069905 |
Fonden Alice | 39127318 |
Fonden AM-Lab | 39144344 |
Fonden AM-Lab Danmark | 39144344 |
Fonden AM-Lab Denmark | 39144344 |
Fonden AM3D | 39144344 |
Fonden Amager Bakke | 37234338 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Nedergaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Leif Bernt Guldborg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Henrik Stokholm Futtrup(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Mads Bonde Hansen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Finn Karlsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Jens Sandahl Sørensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
Ole Thisted(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Per Lyngaa(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Søren Ravn Jensen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Bo Lybæk(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | |
Ib Lindegaard Nielsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Jakob Junker Jespersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Morten Schow(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Per Graven Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jørn Pedersen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
Vagn Grønbjerg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Niels Peter Raun(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Erik Arthur Schultz(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
Carsten Busk(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Gert Jørgensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pct. | 45 % | 0 % | 1 % | 17 % | 21 % | 15 % | |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Nedergaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 1 | 1 |
Leif Bernt Guldborg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 0 | 0 |
Henrik Stokholm Futtrup(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 1 | 0 | 0 |
Mads Bonde Hansen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 8 | 1 | 1 |
Finn Karlsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 5 |
Jens Sandahl Sørensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 3 | 0 | 5 |
Ole Thisted(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 14 | 0 | 7 |
Per Lyngaa(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 4 | 0 | 2 |
Søren Ravn Jensen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 11 | 0 | 14 |
Bo Lybæk(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 7 | 0 | 4 |
Ib Lindegaard Nielsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 3 | 1 |
Jakob Junker Jespersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 0 | 4 |
Morten Schow(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 7 | 0 | 2 |
Per Graven Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jørn Pedersen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 0 | 1 | 10 |
Vagn Grønbjerg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 1 | 1 | 0 |
Niels Peter Raun(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 2 | 1 | 4 |
Erik Arthur Schultz(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 4 | 1 | 2 |
Carsten Busk(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 1 |
Gert Jørgensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 168 | 71 | 11 | 65 |
Pct. | 53 % | 23 % | 3 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |