Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2002-03-11 sletter virksomheden Ejerskaber: BIRKELUND BILER ApS. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2006-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MB AKTIEINVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOMAX ApS. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2014-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MOBILITY4YOU ApS. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2018-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOMAX ApS. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUTOMAX ApS. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-04-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-04-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-10-15 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 62, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 62, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-04-08)
Den 2002-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 62, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-11 tilføjes Direktion: Max Birkelund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i BIRKELUND BILER ApS - CVR.NR. 20080132 - og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-04-08)
Den 2002-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Legale ejere: Max Birkelund (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2002-03-11 tilføjes Navne: MB INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2002-03-23)
Den 2002-03-11 tilføjes Reelle ejere: Max Birkelund (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2002-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2002-03-11 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2002-03-11 tilføjes Stiftere: Max Birkelund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Vedtægter: 2002-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-03-23)
Den 2002-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)