Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Bibranche | Hovedbranche | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 tilføjes Direktion: Morten Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 fjernes Direktion: Birgit Damgaard Kjærgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 tilføjes Navne: MORTEN KJÆRGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Navne: MORTEN KJÆRGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 tilføjes Vedtægter: 2023-09-11 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 fjernes Bestyrelse: Morten Kjærgaard (formand) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2009-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET HAVNEN ApS. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2013-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: FERRUM HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2013-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: KJÆRGAARD A/S. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Vejlbyvej 2 ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2014-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: HEDENSTEDBY.DK ApS. (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2015-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: ANFOTEC ApS. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2018-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Waldorf, Statler and Son ApS. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 51, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 17, 4., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Xenia Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Magnus Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 17, 4., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 24, 1. tv., 1363 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 24, 1. tv., 1363 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2020-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 57, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 57, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 3, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Bestyrelse: Magnus Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2020-06-17 fjernes Bestyrelse: Bitten Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-17 tilføjes Direktion: Birgit Damgaard Kjærgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2020-06-17 fjernes Direktion: Bitten Kjærgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mortenkjaergaard1972@gmail.com (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-16 fjernes Kontaktoplysninger: morten.k@hafnet.dk (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-03-02 tilføjes Vedtægter: 2020-03-02 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2020-03-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2017-06-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 3, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2016-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørkærvej 4, 8722 Hedensted (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-26 tilføjes Bestyrelse: Birgit Damgaard Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2016-08-01 fjernes Bestyrelse: Aage Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-02 tilføjes Direktion: Bitten Kjærgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2016-08-01 fjernes Direktion: Aage Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2009-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: morten.k@hafnet.dk (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2009-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørkærvej 4, 8722 Hedensted (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2009-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1-9, 8723 Løsning (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er ar drive investeringsvirksomhed i form af aktier og anpartsbesiddelser, samt anden form for investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Navne: MORTEN KJÆRGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2009-10-22 fjernes Navne: KJÆRGAARD, LØSNING HOLDING A/S (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2009-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2009-10-23 tilføjes Vedtægter: 2009-10-23 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 tilføjes Bestyrelse: Morten Kjærgaard (formand) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-13)
Den 2007-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-08-13)
Den 2007-02-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Kjærgaard (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1-9, 8723 Løsning (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1-9, 8723 Løsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-28 tilføjes Bestyrelse: Aage Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-28 fjernes Bestyrelse: Louise Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 tilføjes Legale ejere: Morten Kjærgaard (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2005-04-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-23 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-21 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-21 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-06-10)
Den 2003-01-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 tilføjes Navne: KJÆRGAARD, LØSNING HOLDING A/S (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-12-08 fjernes Navne: KJÆRGAARD, LØSNING HOLDING ApS (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2002-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2002-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2002-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1-9, 8723 Løsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-08 tilføjes Bestyrelse: Louise Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-08 tilføjes Direktion: Aage Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-06-10)
Den 2002-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 tilføjes Navne: KJÆRGAARD, LØSNING HOLDING ApS (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2002-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 tilføjes Stiftere: Aage Kjærgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2002-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)