Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kjær | 15.05.2012 | 10.01.2014 | adm. dir |
Hans Gormsen | 08.03.2012 | 15.05.2012 | adm. dir |
Jan Kastrup Marcussen | 01.06.2008 | 08.03.2012 | adm. dir |
Per Kristensen | 28.08.2006 | 01.06.2008 | adm. dir |
Allan Thyrrestrup | 14.02.2003 | 28.08.2006 | adm. dir |
Peehr Mathias Ørnfeldt Svensson | 14.02.2002 | 14.02.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejvind Sandal | 05.12.2012 | 10.01.2014 | bestyrelse |
Niels Kjær | 05.12.2012 | 10.01.2014 | bestyrelse |
Finn Henrik Bødtker | 05.12.2012 | 23.08.2013 | bestyrelse |
Hans Gormsen | 15.05.2012 | 10.01.2014 | formand |
Knud Wæde Hansen | 05.07.2007 | 15.05.2012 | formand |
Per Kristensen | 28.08.2006 | 05.12.2012 | bestyrelse |
Ejvind Sandal | 28.08.2006 | 05.07.2007 | formand |
Johan Blach Petersen | 14.02.2002 | 05.12.2012 | bestyrelse |
Peehr Mathias Ørnfeldt Svensson | 14.02.2002 | 05.12.2012 | bestyrelse |
Allan Thyrrestrup | 14.02.2002 | 28.08.2006 | bestyrelse |
Søren Enggaard | 14.02.2002 | 28.08.2006 | formand |