Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Møller | 15.03.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Troels Jessen | 01.06.2016 | 05.01.2017 | direktør |
Claus Bøgeskov Mogensen | 01.01.2009 | 15.03.2017 | adm. dir |
Knud Jørgen Christensen | 27.02.2002 | 31.12.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Christensen | 27.05.2024 | formand |
Jes Svend Nielsen | 25.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Allan Frank Lund | 11.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Helle Vibeke Carstensen | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Buur Christiansen | 29.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Astrid Møller Donnerborg | 31.05.2016 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klavs Soelmark | 25.05.2022 | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Koue Rasmussen | 11.10.2019 | 25.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Annalise Horster | 01.12.2015 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Ellegaard | 28.05.2014 | 25.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Normann | 01.01.2013 | 27.05.2024 | formand |
Poul Gøbel | 01.01.2013 | 29.08.2016 | næstformand |
Astrid Møller Donnerborg | 01.01.2013 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Bo Lund Johansen | 01.01.2013 | 01.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Skovslund Nielsen | 08.02.2012 | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Jørgensen | 12.05.2010 | 28.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ole Simonsen | 12.05.2010 | 01.01.2013 | formand |
Erik Boman | 12.05.2010 | 08.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jane Vallebo Thorngaard Heitmann | 23.05.2007 | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Ellegaard | 23.05.2007 | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Randstorf Jørgensen | 23.05.2007 | 12.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Palle Peter Wowereit Andersen | 17.05.2006 | 23.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bente Herdis Torpsgaard | 19.05.2004 | 12.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Tommy Jensen | 28.05.2003 | 19.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Hans Adam Pade Nielsen | 27.02.2002 | 23.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hartvig Madsen | 27.02.2002 | 23.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kelly Ivan Hansen | 27.02.2002 | 26.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Trine Majbritt Theilmann | 27.02.2002 | 01.11.2002 | bestyrelsesmedlem |