Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-12-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-21 fjernes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: joergen.norup@gmail.com (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-04-23 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2011-04-23 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2011-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2010-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed, samt andet i forbindelse hermed bestående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Vedtægter: 2010-12-22 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2010-08-13 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2010-08-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-17 tilføjes Bestyrelse: Tine Norup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsbjerg Mark 6, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-01 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Norup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-01 tilføjes Direktion: Jørgen Norup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Norup (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2002-03-01 tilføjes Navne: NORUP ApS (offentliggjort 2002-03-07)
Den 2002-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Norup (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2002-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2002-03-01 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Stiftere: Jørgen Norup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-03-07)
Den 2002-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)