Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Fabricius-Bjerre (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Direktion: Henrik Fabricius-Bjerre (direktion) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-19 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Legale ejere: METORION A/S (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Navne: ST. KONGENSGADE 62 A/S (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Stiftere: METORION A/S (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2010-10-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2003-02-03 tilføjes Direktion: Henrik Fabricius-Bjerre (direktion) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2003-02-03 fjernes Direktion: Poul Lars Fabricius-Bjerre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Legale ejere: METORION A/S (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Fabricius-Bjerre (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Direktion: Poul Lars Fabricius-Bjerre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at at eje og udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-19 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2002-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Navne: ST. KONGENSGADE 62 A/S (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-19 tilføjes Stiftere: METORION A/S (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Vedtægter: 2002-02-19 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-14)