Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-19 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2002-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskab af 19 januar A/S. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2006-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VINZENT ENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2007-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VINZENT ApS. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2018-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Proff Service ApS. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-29 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2023-08-29 fjernes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-04-14 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-04-14 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-10 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2021-11-01 fjernes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 12, 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 12, 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Laila Studsgaard (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2016-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 12, 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2016-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 12, 4600 Køge (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-04-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-18 tilføjes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2013-02-18 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 12, 4600 Køge (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2007-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellebovej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebovej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellebovej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebovej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-26 tilføjes Direktion: Morten Junior Vinzentsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder eje anparter og aktier samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Legale ejere: Laila Studsgaard, Morten Junior Vinzentsen (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2002-02-26 tilføjes Navne: VINZENT HOLDING ApS (offentliggjort 2002-03-05)
Den 2002-02-26 tilføjes Reelle ejere: Morten Junior Vinzentsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2002-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2002-02-26 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Stiftere: Morten Junior Vinzentsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Vedtægter: 2002-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-03-05)
Den 2002-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)