Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Porsgaard | 11.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Kjelgaard Rosengreen | 02.12.2015 | 11.11.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Porsgaard | 01.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Christian Hansen | 01.03.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Heide Wessel | 01.01.2018 | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Christian Hansen | 02.12.2015 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Antitsch Mortensen | 02.12.2015 | 31.01.2022 | formand |
Peter Kjelgaard Rosengreen | 02.12.2015 | 11.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Storgaard | 02.12.2015 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Thygesen | 21.01.2012 | 02.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bigom | 20.11.2008 | 02.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hundevad Knudsen | 20.11.2008 | 02.12.2015 | formand |
Kurt Benny Kahla | 20.11.2008 | 01.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Thygesen | 22.12.2004 | 20.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bryde | 22.12.2004 | 20.11.2008 | formand |
Mads Richardt | 10.12.2004 | 22.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Viftrup Andersen | 03.09.2003 | 10.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Nils Thygesen | 03.09.2003 | 10.12.2004 | formand |
Eik Jensenius Schiffer | 31.05.2002 | 03.09.2003 | formand |
Mads Richardt | 13.02.2002 | 03.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Allan Wind Petersen | 13.02.2002 | 31.05.2002 | formand |