Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 42, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 fjernes Navne: FJONG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Stiftere: Martin Schacke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Direktion: Martin Schacke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 42, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-28 tilføjes Direktion: Martin Schacke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, at eje aktier og anparter samt at drive anden form for investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Navne: FJONG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Stiftere: Martin Schacke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Vedtægter: 2002-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)