Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Nørregaard | 15.03.2007 | 26.06.2008 | direktion |
Stefan Nicholas Aabro | 15.03.2007 | 26.06.2008 | direktion |
Arne Egun Nielsen | 01.03.2002 | 15.03.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Nørregaard | 15.03.2007 | 26.06.2008 | bestyrelse |
Lars Byrner | 15.03.2007 | 26.06.2008 | bestyrelse |
Michael Vinther | 15.03.2007 | 26.06.2008 | formand |
Martin Nørregaard | 20.04.2006 | 26.06.2008 | bestyrelse |
Stefan Nicholas Aabro | 20.04.2006 | 26.06.2008 | bestyrelse |
Jan Anders Lundberg | 01.03.2002 | 15.03.2007 | bestyrelse |
Anders Edvard Nielsen | 01.03.2002 | 15.03.2007 | formand |
Arne Egun Nielsen | 01.03.2002 | 20.04.2006 | bestyrelse |
Claus Stendahl | 01.03.2002 | 08.10.2003 | bestyrelse |