Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-05-20 fjernes Binavne: SIB MANAGEMENT ApS, SIB BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 132, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: hs@pluris.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 fjernes Navne: SIB GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 fjernes Stiftere: Christian Holst-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-15 fjernes Direktion: Henrik Stielau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Navne: SIB GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-02 fjernes Navne: PLURIS ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2009-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Vedtægter: 2009-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 fjernes Binavne: PLURIS SOLUTIONS ApS, PLURIS MANAGEMENT ApS, PLURIS INTERNATIONAL ApS, PLURIS GROUP ApS, PLURIS BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-14 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2009-07-13 fjernes Binavne: PLURIS DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-02-03)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-29 tilføjes Kontaktoplysninger: hs@pluris.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 132, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 113, 1. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2004-10-06)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 113, 1. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2004-10-06)
Den 2004-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 132, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2003-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 132, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2003-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 19, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-13 tilføjes Direktion: Henrik Stielau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 fjernes Direktion: Christian Holst-Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 tilføjes Navne: PLURIS ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2003-01-12 fjernes Navne: CTM HOLDING ApS (offentliggjort 2002-03-06)
Den 2003-01-13 tilføjes Revisor: Dansk Revision Frederiksberg, LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-13 fjernes Revisor: Karsten Rasmussen, Dansk Revision Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-02-03)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 19, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-01 tilføjes Binavne: PLURIS DANMARK ApS, PLURIS SOLUTIONS ApS, PLURIS MANAGEMENT ApS, PLURIS INTERNATIONAL ApS, PLURIS GROUP ApS, PLURIS BYG ApS, SIB MANAGEMENT ApS, SIB BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Direktion: Christian Holst-Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Navne: CTM HOLDING ApS (offentliggjort 2002-03-06)
Den 2002-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Revisor: Karsten Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Stiftere: Christian Holst-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)