Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Louise Kande Pedersen | 01.05.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Charlotte Nissen | 26.05.2016 | 01.05.2021 | direktør |
John Andersen | 15.09.2014 | 26.05.2016 | adm. dir |
Lars Bisgaard Andreasen | 10.10.2011 | 15.09.2014 | direktør |
Poul-Erik Aagaard Larsen | 20.02.2002 | 10.10.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Nøhr Ringgren | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Esholm Jensen | 01.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Louise Kande Pedersen | 01.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Julie Peetz Hansen | 01.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Charlotte Nissen | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
John Andersen | 26.05.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lotte Kande Pedersen | 01.05.2021 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Frandsen | 01.05.2021 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Andersen | 15.09.2014 | 25.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Charlotte Nissen | 15.06.2014 | 25.05.2016 | formand |
Michael Andersen | 04.06.2013 | 01.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Hem | 10.04.2012 | 04.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Fransen | 10.04.2012 | 21.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Torben Stegenborg Andersen | 29.05.2010 | 08.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Poul Thorup | 28.05.2010 | 21.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Michael Thomsen | 28.05.2010 | 10.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lindgaard Christensen | 28.05.2010 | 21.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anette Jensen | 29.10.2009 | 21.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Verner Bach Pedersen | 13.03.2009 | 21.05.2012 | formand |
Per Søndergaard Petersen | 13.03.2009 | 21.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Erik Just Jørgensen | 13.03.2009 | 29.10.2009 | bestyrelsesmedlem |