Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Dorthe Bastrup Svendsen | 04.02.2002 | |
Ole Kirkegård Erlandsen | 04.02.2002 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
RJL Holding Herning ApS (CVR 40739874) | NORMAL | 31.08.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Morten Fiilsøe Ramsing Holding ApS (CVR 39607840) | NORMAL | 12.06.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DS HOLDING HERNING ApS (CVR 29326045) | 05.04.2006 | 12.06.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
OE HOLDING HERNING ApS (CVR 29326053) | 05.04.2006 | 12.06.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |