Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 4, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Bestyrelse: Rene Dominic (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Direktion: Rene Dominic (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-18 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Legale ejere: MEDIC WIOTECH A/S (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Navne: Wiotech Nordic ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-10-01 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Reelle ejere: Vibeke Wærn, Margit Wærn, Rene Dominic (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Stiftere: Ebbe Nielsen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 4, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2022-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 4, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Reelle ejere: Rene Dominic (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-30 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Wærn, Margit Wærn (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-20 tilføjes Legale ejere: MEDIC WIOTECH A/S (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2015-10-20 tilføjes Navne: Wiotech Nordic ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2015-10-19 fjernes Navne: BM PHARMA ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Vedtægter: 2015-10-20 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2015-10-19 fjernes Binavne: Wiotech Nordic ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-09-08 fjernes Legale ejere: PHARMAVIE A/S (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-08-25 tilføjes Binavne: Wiotech Nordic ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-06-10 tilføjes Vedtægter: 2015-06-10 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-02-26 tilføjes Bestyrelse: Margit Wærn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2014-02-26 fjernes Bestyrelse: Christel Arpalice Piron (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med kosttilskud og naturlægemidler samt at drive import- og eksportforretning og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2013-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2013-06-12 tilføjes Vedtægter: 2013-06-12 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2012-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2012-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-10-01 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2012-09-30 tilføjes Legale ejere: PHARMAVIE A/S (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2012-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 4, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2012-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 4, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2012-03-04)
Den 2012-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 4, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2012-03-04)
Den 2012-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 4, 1. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2009-03-31)
Den 2012-02-26 tilføjes Bestyrelse: Carsten Wærn (formand) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2010-12-20 tilføjes Bestyrelse: Christel Arpalice Piron (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-20 fjernes Bestyrelse: Ebbe Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 fjernes Revisor: Karsten Rasmussen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 4, 1. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2009-03-31)
Den 2009-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebrogårdsvej 11, 4622 Havdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med helsekostprodukter (offentliggjort 2002-05-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-22 tilføjes Direktion: Rene Dominic (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2006-05-22 fjernes Direktion: Carsten Wærn (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-13 fjernes Bestyrelse: Harly Lykke Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-10 fjernes Bestyrelse: Jerk Wang Langer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-01 tilføjes Direktion: Carsten Wærn (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-01 fjernes Direktion: Ebbe Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-07 tilføjes Bestyrelse: Jerk Wang Langer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-02-25 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-18 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Karsten Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebrogårdsvej 11, 4622 Havdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-18 tilføjes Direktion: Ebbe Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2002-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-18 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2002-02-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med helsekostprodukter (offentliggjort 2002-05-29)
Den 2002-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2002-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2002-02-18 tilføjes Navne: BM PHARMA ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2002-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2002-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2002-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2002-02-18 tilføjes Stiftere: Ebbe Nielsen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2002-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2002-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-12)