Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 fjernes Bestyrelse: Peter Skovfoged Mathiasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Direktion: Peter Skovfoged Mathiasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 fjernes Navne: DAN MEAT HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Stiftere: Peter Skovfoged Mathiasen, Peter Bøgild Nielsen Damgaard, Niels Solholt Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder investering i selskaber med formål at drive handel med levnedsmidler en gros og dermed beslægtet virksomhed samt i selskaber hvis formål er forarbejdning, køb og salg af kød, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 525.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Navne: DAN MEAT HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-10 fjernes Navne: DAN MEAT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Vedtægter: 2003-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-02-21)
Den 2002-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Skovfoged Mathiasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Direktion: Peter Skovfoged Mathiasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Navne: DAN MEAT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Stiftere: Peter Skovfoged Mathiasen, Peter Bøgild Nielsen Damgaard, Niels Solholt Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-02-21)
Den 2002-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)