Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Askvænget 2, 5330 Munkebo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-09 fjernes Bestyrelse: Britta Holmelund Frandsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Direktion: Preben Bech Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-09 fjernes Navne: FRAGTMAND FRANDSEN RUTE 347 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Revisor: Schebye Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askvænget 2, 5330 Munkebo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-25 tilføjes Bestyrelse: Britta Holmelund Frandsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Direktion: Preben Bech Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fragtmandskørsel samt dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Navne: FRAGTMAND FRANDSEN RUTE 347 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-24 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2379 (offentliggjort 2002-02-14)
Den 2002-03-25 tilføjes Revisor: Schebye Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Vedtægter: 2002-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2379 (offentliggjort 2002-02-14)
Den 2002-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)