Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvænget 92, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fayes Alle 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@166.dk (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2013-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: REPUBLIC OF SEAFOOD ApS. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FISKEAUKTION.DK ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAW INVEST ApS. (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hanstholm Fiskeauktion I/S. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Hanstholm Servicecentral A/S. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-30)
Den 2007-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, agenturvirksomhed, fabrikation og finansiering samt at drive investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 tilføjes Vedtægter: 2007-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-30)
Den 2007-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-25)
Den 2007-09-20 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-20 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fayes Alle 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2002-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fayes Alle 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fayes Alle 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-11 tilføjes Direktion: Jesper Kongsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-25)
Den 2002-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Legale ejere: Jesper Kongsted (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2002-02-11 tilføjes Navne: JEKO HOLDING ApS (offentliggjort 2002-03-05)
Den 2002-02-11 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kongsted (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2002-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-02-11 tilføjes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Stiftere: Jesper Kongsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-03-05)
Den 2002-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)