Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 75, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-03 fjernes Bestyrelse: Hans Brøchner-Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-03 fjernes Navne: FRIIS & BRØCHNER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-23 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2002-06-26)
Den 2002-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-19 fjernes Bestyrelse: Philipp Skafte-Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 fjernes Direktion: Rasmus Friis Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 75, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-22 tilføjes Bestyrelse: Philipp Skafte-Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-22 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-22 tilføjes Direktion: Rasmus Friis Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-22 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-22 tilføjes Navne: FRIIS & BRØCHNER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-21 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2376 (offentliggjort 2002-02-14)
Den 2002-02-07 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2376 (offentliggjort 2002-02-14)
Den 2002-02-22 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør og et medlem af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-22 tilføjes Vedtægter: 2002-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2002-06-26)
Den 2002-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)