Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 15, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Binavne: X-MARKETING ApS, X-MARK ApS, Q-MARK ApS, Q-FINANS ApS (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-23 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Kontaktoplysninger: eb@blomskov.dk (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Navne: QUESTIONMARK PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Stiftere: Dorthe Bøgh Madsen (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2015-07-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2014-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 fjernes Direktion: Erland Blomskov Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: eb@blomskov.dk (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 15, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2013-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 370, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2012-04-16 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 fjernes Revisor: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 370, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2011-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 15, 3500 Værløse (offentliggjort 2009-04-05)
Den 2011-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulent-, rådgivnings- og handelsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Navne: QUESTIONMARK PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2011-10-20 fjernes Navne: X-MARK ApS (offentliggjort 2004-10-21)
Den 2011-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2011-10-21 tilføjes Vedtægter: 2011-10-21 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2009-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastaniehaven 15, 3500 Værløse (offentliggjort 2009-04-05)
Den 2009-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Værftsvej 8, 4600 Køge (offentliggjort 2009-01-06)
Den 2009-04-03 fjernes Binavne: PERSONALE- & VIRKSOMHEDSKONSULENTERNE ApS, P. & V. KONSULENTERNE ApS, EFFEKT-TEAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værftsvej 8, 4600 Køge (offentliggjort 2009-01-06)
Den 2006-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerbækvej 22, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-17 tilføjes Direktion: Erland Blomskov Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-17 fjernes Direktion: Dorthe Bøgh Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2004-10-19 tilføjes Navne: X-MARK ApS (offentliggjort 2004-10-21)
Den 2004-10-18 fjernes Navne: PERSONALE- & VIRKSOMHEDSKONSULENTERNE ApS (offentliggjort 2002-02-13)
Den 2004-10-19 tilføjes Revisor: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-19 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-23 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-23 fjernes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-30 tilføjes Revisor: HR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-30 fjernes Revisor: Flemming Israelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerbækvej 22, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-23 tilføjes Binavne: PERSONALE- & VIRKSOMHEDSKONSULENTERNE ApS, P. & V. KONSULENTERNE ApS, EFFEKT-TEAM ApS, X-MARKETING ApS, X-MARK ApS, Q-MARK ApS, Q-FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Direktion: Dorthe Bøgh Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-23 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Navne: PERSONALE- & VIRKSOMHEDSKONSULENTERNE ApS (offentliggjort 2002-02-13)
Den 2002-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Revisor: Flemming Israelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Stiftere: Dorthe Bøgh Madsen (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)