Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2006-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 38, 1165 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 fjernes Navne: KOORDINATOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 fjernes Stiftere: AJW HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 fjernes Direktion: Albert Jørgen Wichmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 fjernes Revisor: BYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-07 fjernes Revisor: NWH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-16 tilføjes Revisor: NWH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-16 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 38, 1165 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Direktion: Albert Jørgen Wichmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og handelsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Navne: KOORDINATOR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BYENS REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Stiftere: AJW HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Vedtægter: 2002-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)