Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Binavne | Direktion | Formål | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Revisor | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergade 12, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2002-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 1. januar 2002 ApS. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2022-12-23 tilføjes Navne: Nedlukningsselskabet af 23. december ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 fjernes Navne: Clausen Grafisk & Kindly ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-23 tilføjes Vedtægter: 2022-12-23 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-22 fjernes Binavne: Kindly ApS, Clausen Offset ApS, Clausen Grafisk ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 tilføjes Binavne: Kindly ApS, Clausen Offset ApS, Clausen Grafisk ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-11-07 fjernes Binavne: ZORSE ApS, Zorse Media ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-02 tilføjes Vedtægter: 2021-11-02 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Direktion: Esben Mols Kabell (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-28 fjernes Direktion: Jan Naundrup Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, design, markedsføring og salg af mediebaserede produkter og ydelser, herunder spil, multimedia-præsentationer og 3D-teknologier, samt at drive reklamebureau og sælge tryksager, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-08 tilføjes Legale ejere: Scandinavian Print Group A/S (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-08 fjernes Legale ejere: BUROET ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-08 tilføjes Vedtægter: 2021-04-08 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 9, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Binavne: Zorse Media ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Navne: Clausen Grafisk & Kindly ApS (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2020-09-07 fjernes Navne: ZORSE MEDIA ApS (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-08 tilføjes Vedtægter: 2020-09-08 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 9, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Olsens Vej 9, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: Bogholderi@lasertryk.dk (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-10-25 fjernes Kontaktoplysninger: info@nuppenau.dk (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-10-25 tilføjes Direktion: Jan Naundrup Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-10-25 fjernes Direktion: Michael Bendix Nuppenau (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-10-25 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-10-23 fjernes Reelle ejere: Lea Nuppenau (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Direktion: Lea Nuppenau (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-07 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2017-03-07 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Olsens Vej 9, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2016-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigma 8, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2016-06-07 tilføjes Reelle ejere: Lea Nuppenau (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2015-11-30 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2014-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigma 8, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 15, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-06-29)
Den 2014-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, design, markedsføring og salg af medie-baserede produkter og ydelser, herunder spil, multimedia-præsentationer og 3D-teknologier. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2014-04-15 tilføjes Navne: ZORSE MEDIA ApS (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2014-04-14 fjernes Navne: NUPPENAU INTERACTIVE ApS (offentliggjort 2014-04-22)
Den 2014-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Vedtægter: 2014-04-15 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2014-04-15 fjernes Binavne: KATAGO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødker Balles Gård 15, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-06-29)
Den 2012-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2006-01-13)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-17 tilføjes Navne: NUPPENAU INTERACTIVE ApS (offentliggjort 2014-04-22)
Den 2009-04-16 fjernes Navne: KATAGO ApS (offentliggjort 2002-02-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2002-03-01)
Den 2006-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2006-01-13)
Den 2006-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2006-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nuppenau.dk (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 27, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 27, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-28 tilføjes Binavne: KATAGO ApS, ZORSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Direktion: Michael Bendix Nuppenau (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2002-03-01)
Den 2002-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Legale ejere: BUROET ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2002-01-28 tilføjes Navne: KATAGO ApS (offentliggjort 2002-02-13)
Den 2002-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2002-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2002-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-01-28 tilføjes Stiftere: BUROET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-02-13)
Den 2002-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)