Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Müller Petersen | 27.01.2023 | adm. dir |
Ole Albertsen | 01.08.2022 | direktør |
Michael Skriver | 01.05.2021 | direktør |
Kim Bøjstrup | 01.02.2019 | direktør |
Torben Eske Dahl-Hansen | 27.03.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Hansen | 20.05.2020 | 01.08.2022 | direktør |
Allan Sandbeck | 01.09.2016 | 01.01.2021 | direktør |
Henrik Højager Nielsen | 15.12.2015 | 29.06.2018 | direktør |
Palle Hansen | 01.07.2014 | 19.05.2020 | direktør |
Jakob Thøisen | 01.10.2011 | 27.01.2023 | adm. dir |
Benny Jakobsen | 15.12.2010 | 29.06.2015 | direktør |
Michael Herman Ladegaard | 01.05.2005 | 01.07.2014 | direktør |
Leif Knudsen | 25.04.2002 | 31.12.2011 | direktør |
Hans Henrik Bech Christensen | 25.04.2002 | 30.12.2004 | direktør |
Erik Niels Peter Gjelstrup | 25.04.2002 | 20.12.2002 | direktør |
Helle Freundlich Andersen | 04.02.2002 | 25.04.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Thøisen | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Birger Brix | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jane Hvolbæk Nielsen | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Brix | 02.06.2018 | formand |
Mette Marciniak Mikkelsen | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Gunner Mouritsen | 23.03.2010 | 21.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jette Baagøe | 04.12.2007 | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Christiansen | 25.04.2002 | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Birger Brix | 25.04.2002 | 02.06.2018 | formand |
Knud Brix | 25.04.2002 | 23.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Alfred Kjær Hansen | 25.04.2002 | 31.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ole Viggo Andersen | 25.04.2002 | 18.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Povl Vilhelm Wohlert | 25.04.2002 | 18.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Michael Egede Budtz | 04.02.2002 | 25.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Thal Jantzen | 04.02.2002 | 25.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bjerre Lavesen | 04.02.2002 | 25.04.2002 | bestyrelsesmedlem |